O & G JURIDICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Arcadio Pardiñas, 81
Código Postal 27880
Municipio Burela
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social O & G JURIDICO SL
CIF B27418615
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 11/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Gomez Maria Victoria
VINCULACIONES DE O & G JURIDICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O & G JURIDICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomez Maria Victoria | Socio Unico | 02/05/2011 | 30/05/2023 |
Garcia Gomez Maria Victoria | Administrador Unico | 02/05/2011 | 30/05/2023 |
Garcia Gomez Maria Victoria | Liquidador | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
Garcia Gomez Maria Victoria | Administrador Solidario | 25/03/2011 | 02/05/2011 |
Oujo Izcue Raimundo Manuel | Administrador Solidario | 25/03/2011 | 02/05/2011 |
ACTOS BORME DE O & G JURIDICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 2 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 2 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 2 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 23, S 8, H LU 14058, I/A 2 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 21, S 8, H LU 14058, I/A 1 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-27
Dirección:AVDA ARCADIO PARDIÑAS 81 ENT C (BURELA)
Comienzo de operaciones:11/02/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Actividades Jurídicas. Actividades de contabilidad, teneduría de Libros, auditoria y asesoría fiscal. Depósito y almacenamiento de mercancías. Actividades anexas al transporte terrestre. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. Actividades anexas al transporte aére
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 21, S 8, H LU 14058, I/A 1 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-27