O'DONNELL JUEGOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle O'Donnell, 21
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social O'DONNELL JUEGOS SA
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE O'DONNELL JUEGOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O'DONNELL JUEGOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINGOS DE MADRID REUNIDOS SA | Liquidador | 14/11/2014 | 14/11/2014 |
BINGOS DE MADRID REUNIDOS SA | Administrador Unico | 14/01/2010 | 14/11/2014 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 02/02/2010 | 14/11/2014 |
Hernandez Cornejo Perez Jorge | Apoderado | 23/02/2010 | 14/11/2014 |
Martin Culebras Jose Alberto | Apoderado | 26/02/2010 | 14/11/2014 |
Henche Rico Carlos | Apoderado | 11/11/2013 | |
Martin Mora Morcillo Alberto | Apoderado | 11/11/2013 | |
Garcia Ortiz De Zarate Francisco Asier | Apoderado | 26/02/2010 | 30/05/2012 |
Puyol Pineda Alberto | Representante | 26/05/2009 | 02/02/2010 |
Vila Beltran Josep | Representante | 26/05/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE O'DONNELL JUEGOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 214, S 8, H M 164861, I/A 31 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 214, S 8, H M 164861, I/A 31 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 214, S 8, H M 164861, I/A 31 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 214, S 8, H M 164861, I/A 31 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 129, S 8, H M 164861, I/A 30 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 129, S 8, H M 164861, I/A 29 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 129, S 8, H M 164861, I/A 28 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 128, S 8, H M 164861, I/A 27 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 127, S 8, H M 164861, I/A 26 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-28