O.B.R.A.C.I. SL - EXTINGUIDA
Municipio Épila
Provincia Zaragoza
Razón Social O.B.R.A.C.I. SL
CIF B50489194
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE O.B.R.A.C.I. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O.B.R.A.C.I. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echeverria De La Concepcion Sergio | Administrador Solidario | 12/05/2015 | 10/02/2016 |
Echeverria De La Concepcion Sergio | Administrador Unico | 10/02/2016 | |
Echeverria De La Concepcion Sergio | Liquidador | 10/02/2016 | 10/02/2016 |
Echeverria Viruete Julian | Administrador Unico | 02/01/2009 | 12/05/2015 |
Echeverria Viruete Jesus | Administrador Solidario | 02/01/2009 | |
Echeverria Viruete Jose Antonio | Administrador Solidario | 02/01/2009 | |
Echeverria Viruete Julian | Administrador Solidario | 02/01/2009 |
ACTOS BORME DE O.B.R.A.C.I. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 7 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 7 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 7 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 7 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 6 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 6 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 12, S 8, H Z 3318, I/A 5 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-50