NYFARRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 413
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NYFARRE SL
CIF B66161530
Capital Social 1.095E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/11/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Farre Cardona Lorenzo
VINCULACIONES DE NYFARRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NYFARRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farre Cardona Lorenzo | Administrador Unico | 05/12/2013 | 07/01/2016 |
Mallol Lafont Elena | Apoderado Solidario | 19/01/2015 | 07/01/2016 |
ACTOS BORME DE NYFARRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 68, S 8, H B 445240, I/A 6 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO "FARRE RENTALS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 68, S 8, H B 445240, I/A 5 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 67, S 8, H B 445240, I/A 4 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Capital Anterior: | 9.000.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.950.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.950.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 21,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 67, S 8, H B 445240, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Capital Anterior: | 5.000.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 67, S 8, H B 445240, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 66, S 8, H B 445240, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Dirección:CL BALMES Num.413 P.5 PTA.C (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:15/11/13
Capital:5.000.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,COMPRAVENTA,PERMUTA,ENAJENACION Y PROMOCION DE INMUEBLES PAA VIVIENDAS,APARTAMENTOS,LOCALES DE NEGOCIO O INDUSTRIALES,DESPACHOS,ALMACENES,OFICINAS,Y PARKINGS,PARA SU ENAJENACION,O APORTACION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44036 , F 66, S 8, H B 445240, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08