NUTRITIONAL DOCTORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Ca N'Alzina, 114
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social NUTRITIONAL DOCTORS SL
CIF B66570409
Capital Social 3099.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 03/07/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NUTRITIONAL DOCTORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUTRITIONAL DOCTORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer De Leon Jose Francisco | Liquidador | 07/02/2017 | 18/04/2017 |
Cela Lopez Jose Manuel | Administrador Solidario | 06/07/2015 | 07/02/2017 |
Ferrer De Leon Jose Francisco | Administrador Solidario | 06/07/2015 | 07/02/2017 |
Arques Galiana Maria Del Mar | Administrador Solidario | 06/07/2015 | 23/05/2016 |
ACTOS BORME DE NUTRITIONAL DOCTORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 103, S 8, H B 470869, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 103, S 8, H B 470869, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 103, S 8, H B 470869, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 103, S 8, H B 470869, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 103, S 8, H B 470869, I/A 3 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
- AV CA N'ALZINA,114 B, POL.IND. CAN ROQUETA (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 102, S 8, H B 470869, I/A 2 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 102, S 8, H B 470869, I/A 2 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 102, S 8, H B 470869, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Dirección:CL BERGUEDA 43, LOCAL 9 (CASTELLAR DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:03/07/15
Capital:3.099,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. CNAE: COMERCIO AL POR MAYOR, NO ESPECIALIZADO, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44902 , F 102, S 8, H B 470869, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08