NUTRINNOVA MEDITERRANEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ivan Pavlov, 8
Código Postal 29590
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social NUTRINNOVA MEDITERRANEA SL
CIF B53898151
Actividad Fabricación de aceite de oliva
Fecha de Constitución 18/06/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario GENOSA I D SL
VINCULACIONES DE NUTRINNOVA MEDITERRANEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUTRINNOVA MEDITERRANEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENOSA I D SL | Socio único | 11/04/2019 | |
GENOSA I D SL | Socio Unico | 26/02/2010 | 11/04/2019 |
Peña Diaz Carlos Maria | Administrador Unico | 25/09/2017 | 11/04/2019 |
Peña Diaz Carlos Maria | Liquidador | 11/04/2019 | 11/04/2019 |
Peña Diaz Carlos Maria | Administrador Unico | 01/03/2010 | 25/09/2017 |
Alberola Coloma Alfredo | Administrador Solidario | 23/07/2009 | 01/03/2010 |
Peña Diaz Carlos Maria | Administrador Solidario | 23/07/2009 | 01/03/2010 |
ACTOS BORME DE NUTRINNOVA MEDITERRANEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662, L 4569, F 201, S 8, H MA141805, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662, L 4569, F 201, S 8, H MA141805, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662, L 4569, F 201, S 8, H MA141805, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662, L 4569, F 201, S 8, H MA141805, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-29
- C/ IVAN PAULOV 8 1º A - PARQUE TECNOLOGICO DE ANDA (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662, L 4569, F 200, S 8, H MA141805, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-29
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 24º. Duración del cargo de administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 82, S 8, H A 85408, I/A 5 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 82, S 8, H A 85408, I/A 5 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 82, S 8, H A 85408, I/A 5 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 82, S 8, H A 85408, I/A 4 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-03