NUTRI ANTIOXIDANTS AND SCIENCE FDI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Muñoz Degrain, 17
Código Postal 33007
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUTRI ANTIOXIDANTS AND SCIENCE FDI SL
CIF B74421496
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos básicos de química orgánica
Fecha de Constitución 16/01/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NUTRI ANTIOXIDANTS AND SCIENCE FDI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUTRI ANTIOXIDANTS AND SCIENCE FDI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Vazquez Ignacio | Administrador Solidario | 27/01/2017 | 05/01/2021 |
Garcia Vazquez Ignacio | Liquidador Solidario | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
Pardo Guerra Juan Antonio | Apoderado Solidario | 09/10/2020 | 05/01/2021 |
Rodriguez Del Amo Dario Daniel | Administrador Solidario | 27/01/2017 | 05/01/2021 |
Rodriguez Del Amo Dario Daniel | Liquidador Solidario | 05/01/2021 | 05/01/2021 |
ACTOS BORME DE NUTRI ANTIOXIDANTS AND SCIENCE FDI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 36, S 8, H AS 50692, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 36, S 8, H AS 50692, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 36, S 8, H AS 50692, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 36, S 8, H AS 50692, I/A 3 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 36, S 8, H AS 50692, I/A 2 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 30, S 8, H AS 50692, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Dirección:AVDA MUÑOZ DEGRAIN 17 5º G (OVIEDO)
Comienzo de operaciones:16/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE 2014. INTERMEDIADORA. a) La compra, fabricación, almacenamiento,comercialización y mediación en la venta de toda clase de productos de alimentación y de todo tipo de materias primas empleadas en la elavoración de dichos alimentos y productos para uso humano o animal, incluyendo cualquier otra a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4234 , F 30, S 8, H AS 50692, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33