NURUN ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julian Camarillo, 29
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NURUN ESPAÑA SA
CIF A82947201
Actividad Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NURUN ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NURUN ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brier Pascal | Apoderado | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Leonelli Roberto | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Leonelli Roberto | Consejero | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Leonelli Roberto | Apoderado | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Pabst Antoine Marie | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Pabst Antoine Marie | Consejero | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Pabst Antoine Marie | Apoderado | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Rosich Minguell Maria | Apoderado | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Roubert Jacques-herve | Presidente | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
Roubert Jacques-herve | Consejero | 14/09/2010 | 10/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NURUN ESPAÑA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-28
- 2002
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16485 , F 16, S 8, H M 280598, I/A 6 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16485 , F 16, S 8, H M 280598, I/A 6 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16485 , F 16, S 8, H M 280598, I/A 6 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28