NURPICAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tegueste, 19
Código Postal 38008
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social NURPICAN SL
CIF B76500370
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 15/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perdomo Garcia Jose Valentin
VINCULACIONES DE NURPICAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NURPICAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perdomo Garcia Jose Valentin | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
Perdomo Garcia Jose Valentin | Socio Unico | 08/01/2010 | 14/01/2016 |
Perdomo Garcia Jose Valentin | Administrador Unico | 08/01/2010 | 14/01/2016 |
Garcia Valdivia Jesus Alberto | Apoderado | 08/01/2010 | 28/05/2010 |
Garcia Valdivia Juan Pedro | Apoderado | 08/01/2010 | 28/05/2010 |
Hernandez Rodriguez Francisco David | Apoderado | 08/01/2010 | 28/05/2010 |
ACTOS BORME DE NURPICAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 58, S 8, H TF 46742, I/A 6 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 58, S 8, H TF 46742, I/A 6 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 58, S 8, H TF 46742, I/A 6 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 58, S 8, H TF 46742, I/A 6 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 58, S 8, H TF 46742, I/A 5 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 57, S 8, H TF 46742, I/A 4 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 57, S 8, H TF 46742, I/A 3 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 56, S 8, H TF 46742, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 54, S 8, H TF 46742, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38