NUMERO 1 LA PALMA FRANQUICIADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda El Paso, S/N
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social NUMERO 1 LA PALMA FRANQUICIADA SL
CIF B76556877
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/10/2011
Nombres Anteriores
- SUEIDA FRANQUICIADA LA PALMA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO SA
VINCULACIONES DE NUMERO 1 LA PALMA FRANQUICIADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUMERO 1 LA PALMA FRANQUICIADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Achi Fadul Amid | Apoderado Solidario | 22/11/2011 | 04/03/2015 |
Achi Fadul Amid | Administrador Solidario | 17/04/2013 | 04/03/2015 |
DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO SA | Socio Unico | 17/04/2013 | 04/03/2015 |
Dumpierrez Nuñez Maria Lourdes | Administrador Solidario | 17/04/2013 | 04/03/2015 |
Afonso Padron Pedro Angel | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 | 17/04/2013 |
Afonso Padron Pedro Angel | Apoderado Solidario | 22/11/2011 | 17/04/2013 |
DEPOSITOS ALMACENES NUMERO UNO SA | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 | 17/04/2013 |
ACTOS BORME DE NUMERO 1 LA PALMA FRANQUICIADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 4 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-38
Empresa: SUEIDA FRANQUICIADA LA PALMA SL
- NUMERO 1 LA PALMA FRANQUICIADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 218, S 8, H TF 49436, I/A 3 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-38
Empresa: SUEIDA FRANQUICIADA LA PALMA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 217, S 8, H TF 49436, I/A 2 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Empresa: SUEIDA FRANQUICIADA LA PALMA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 215, S 8, H TF 49436, I/A 1 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38