NUGAFRUITS SERVEIS IMMOBILIARIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Longitudinal 9, 57
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUGAFRUITS SERVEIS IMMOBILIARIS SL
CIF B61871208
Capital Social 5288.8 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
VINCULACIONES DE NUGAFRUITS SERVEIS IMMOBILIARIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUGAFRUITS SERVEIS IMMOBILIARIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrion Gonzalez Vanessa | Apoderado Solidario | 11/03/2015 | 08/11/2021 |
Sanchez Cuadrado Mario Miguel | Apoderado | 17/05/2011 | 08/11/2021 |
Sanjurjo San Jose Miguel Angel | Apoderado | 17/05/2011 | 26/10/2012 |
Parellada Nuevo Juan Jose | Administrador Solidario | 11/11/2010 |
ACTOS BORME DE NUGAFRUITS SERVEIS IMMOBILIARIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 37, S 8, H B 187681, I/A 17 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: NUGAFRUITS SERVEIS DE DISTRIBUCIO S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 37, S 8, H B 187681, I/A 16 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
- CL LONGITUDINAL 9 NUM.57 MERCABARNA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 37, S 8, H B 187681, I/A 15 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 36, S 8, H B 187681, I/A 14 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON BLAS BARBER GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 36, S 8, H B 187681, I/A 13 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-08
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 721,20 | Euros |
Capital Actual: | 5.288,80 | Euros |
Porcentaje: | 12,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 63, S 8, H B 187681, I/A 12 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 63, S 8, H B 187681, I/A 11 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 62, S 8, H B 187681, I/A 10 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31371 , F 62, S 8, H B 187681, I/A 9 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08