NUEVO QUINTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tabladilla, 2
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social NUEVO QUINTO SA
CIF A28329811
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVO QUINTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVO QUINTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beca Borrego Enrique | Consejero | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Jose Ramon | Consejero Delegado Solidario | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Jose Ramon | Secretario | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Jose Ramon | Consejero | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Monica | Consejero | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Rafael | Consejero Delegado Solidario | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Rafael | Presidente | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Beca Borrego Rafael | Consejero | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Gonzalo De Bustos Fernando | Consejero | 22/06/2010 | 30/09/2014 |
Medina Ricart Carlos | Consejero | 18/07/2011 | 30/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVO QUINTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 35 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 35 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 35 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 34 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 33 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 32 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 42, S 8, H SE 9276, I/A 32 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-222-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5171 , F 41, S 8, H SE 9276, I/A 31 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-41