NUEVO PEDERNOSO 1001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 81
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUEVO PEDERNOSO 1001 SL
CIF B85474369
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/06/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario DARUAN VENTURE CAPITAL SCR SA
VINCULACIONES DE NUEVO PEDERNOSO 1001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVO PEDERNOSO 1001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador De Los Rios Carlos Vidal | Administrador Solidario | 18/08/2016 | 04/08/2023 |
BALISCE SL | Administrador Solidario | 18/08/2016 | 04/08/2023 |
Costa Perez Esteban | Representante | 18/08/2016 | 04/08/2023 |
Daruan Venture Capital S.C.R. De Regimen Simplific | Administrador Unico | 24/01/2014 | 04/08/2023 |
DARUAN VENTURE CAPITAL SCR SA | Socio Unico | 13/09/2011 | 04/08/2023 |
FAMCOSSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 18/08/2016 | 04/08/2023 |
Rueda Martin Basilio | Representante | 18/08/2016 | 04/08/2023 |
DARUAN VENTURE CAPITAL SCR SA | Administrador Unico | 18/08/2016 | |
Ruiz De Andres David | Representante | 24/01/2014 | 18/08/2016 |
Ruiz De Andres David | Administrador Unico | 24/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVO PEDERNOSO 1001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 24, S 8, H M 464975, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 24, S 8, H M 464975, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 24, S 8, H M 464975, I/A 7 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
- C/ ORENSE 81 - 7ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 6 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 6 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 6 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 6 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
- C/ RAFAEL BOTI 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25799 , F 23, S 8, H M 464975, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28