NUEVO PANORAMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvà, 10
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUEVO PANORAMA SL
CIF B98246044
Capital Social 33006.0 Euros
Fecha de Constitución 26/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Baixauli Santaya Juan Manuel
VINCULACIONES DE NUEVO PANORAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVO PANORAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baixauli Santaya Juan Manuel | Administrador Unico | 07/07/2011 | 25/02/2016 |
Domingo Orero Manuel Vicente | Administrador Unico | 17/11/2010 | 07/07/2011 |
Cerda San Juan Ramon | Administrador Unico | 17/11/2010 | |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 19/05/2010 | 17/11/2010 |
ACTOS BORME DE NUEVO PANORAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 9 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 9 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-46
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 998,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 8 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-46
- C/ SALVA 10 3 6 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-46
- C/ MORATIN 14 9 D (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 5 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 135, S 8, H V 141007, I/A 5 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
- Se deja sin valor ni efecto el artículo 13 bis de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 134, S 8, H V 141007, I/A 4 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
- Se rectifica el plazo de duración del cargo de Administrador de D. MANUEL VICENTE DOMINGO ORERO, que es hasta el día 31/12/2010, conforme al artículo13.bis de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9245, L 6528, F 134, S 8, H V 141007, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-46