NUEVO CAFE BARBIERI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ave Maria, 45
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NUEVO CAFE BARBIERI SL
CIF B84905918
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 20/06/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario GABADPIA SL
VINCULACIONES DE NUEVO CAFE BARBIERI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVO CAFE BARBIERI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin De Rosales Gray Daniela | Liquidador | 15/03/2022 | 15/03/2022 |
Martin De Rosales Gray Daniela | Administrador Unico | 31/08/2018 | 15/03/2022 |
GABADPIA SL | Socio Unico | 09/06/2015 | 29/07/2019 |
Casanueva Gonzalez Javier | Administrador Unico | 09/06/2015 | 31/08/2018 |
Antolin Baigorri Francisco Javier | Administrador Unico | 09/06/2015 |
ACTOS BORME DE NUEVO CAFE BARBIERI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 105, S 8, H M 421783, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 105, S 8, H M 421783, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 105, S 8, H M 421783, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 105, S 8, H M 421783, I/A 4 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 104, S 8, H M 421783, I/A 3 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 104, S 8, H M 421783, I/A 3 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 104, S 8, H M 421783, I/A 2 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 104, S 8, H M 421783, I/A 2 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23510 , F 104, S 8, H M 421783, I/A 2 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-155-28