NUEVO-ASPIS SL - EXTINGUIDA
Municipio Aspe
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social NUEVO-ASPIS SL
CIF B53842472
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 21/01/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVO-ASPIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVO-ASPIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amoros Martinez Jose Antonio | Consejero | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
De La Cueva Carabine Patrick | Apoderado Mancomunado | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
De La Cueva Carabine Patrick | Apoderado Solidario | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Dura Berenguer Juan Luis | Apoderado Mancomunado | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Dura Berenguer Juan Luis | Apoderado Solidario | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Dura Berenguer Juan Luis | Consejero | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Dura Berenguer Juan Luis | Secretario | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Verdu Navarro Raimundo | Presidente | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Verdu Navarro Raimundo | Consejero | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
Verdu Navarro Raimundo | Apoderado Solidario | 11/07/2011 | 04/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVO-ASPIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 114, S 8, H A 82173, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-03
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 114, S 8, H A 82173, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 114, S 8, H A 82173, I/A 6 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 114, S 8, H A 82173, I/A 5 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 112, S 8, H A 82173, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 112, S 8, H A 82173, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 112, S 8, H A 82173, I/A 4 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-81-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-81-03