NUEVHOGAR CONSULTING INMOBILIARIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Luis, 6
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NUEVHOGAR CONSULTING INMOBILIARIO SL
CIF B81307050
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVHOGAR CONSULTING INMOBILIARIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVHOGAR CONSULTING INMOBILIARIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llusia Serrano Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2011 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Jose Luis | Consejero | 09/03/2011 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Jose Luis | Presidente | 26/02/2015 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Juan Carlos | M.Cons.Liq | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Juan Carlos | Consejero | 09/03/2011 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Juan Carlos | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2011 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Maria Carmen | Secr.Cons.Li | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Maria Carmen | M.Cons.Liq | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Maria Carmen | Secretario | 09/03/2011 | 02/12/2020 |
Llusia Serrano Maria Carmen | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2011 | 02/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVHOGAR CONSULTING INMOBILIARIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 96, S 8, H M 161323, I/A 9 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 96, S 8, H M 161323, I/A 9 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 96, S 8, H M 161323, I/A 9 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 96, S 8, H M 161323, I/A 9 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 96, S 8, H M 161323, I/A 9 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 95, S 8, H M 161323, I/A 8 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 95, S 8, H M 161323, I/A 8 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-61-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 95, S 8, H M 161323, I/A 7 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10102 , F 95, S 8, H M 161323, I/A 7 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28