NUEVHOGAR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Luis, 6
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NUEVHOGAR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SL
CIF B81251779
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.benidorm.net/n/nuevhogar
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVHOGAR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVHOGAR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llusia Serrano Jose Luis | Secr.Com.Liq | 03/05/2023 | 23/05/2024 |
Llusia Serrano Jose Luis | Miem.Com.Liq | 03/05/2023 | 23/05/2024 |
Llusia Serrano Juan Carlos | Apoderado | 23/05/2024 | |
Llusia Serrano Juan Carlos | Pres.Com.Liq | 03/05/2023 | 23/05/2024 |
Llusia Serrano Juan Carlos | Miem.Com.Liq | 03/05/2023 | 23/05/2024 |
Llusia Serrano Maria Carmen | Miem.Com.Liq | 03/05/2023 | 23/05/2024 |
Llusia Serrano Jose Luis | Consejero | 08/03/2011 | 03/05/2023 |
Llusia Serrano Jose Luis | Consejero Delegado Solidario | 08/03/2011 | 03/05/2023 |
Llusia Serrano Jose Luis | Secretario | 26/02/2015 | 03/05/2023 |
Llusia Serrano Juan Carlos | Consejero | 08/03/2011 | 03/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVHOGAR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 159037, I/A 13 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 159037, I/A 13 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 194, S 8, H M 159037, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 194, S 8, H M 159037, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 194, S 8, H M 159037, I/A 12 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 193, S 8, H M 159037, I/A 11 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 193, S 8, H M 159037, I/A 11 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 193, S 8, H M 159037, I/A 10 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11023 , F 193, S 8, H M 159037, I/A 10 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-28