NUEVAS ELECTRICAS REUNIDAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juana de Vega, 29
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social NUEVAS ELECTRICAS REUNIDAS SA
CIF A15123441
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVAS ELECTRICAS REUNIDAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVAS ELECTRICAS REUNIDAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez De La Fuente Alfredo | Consejero | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Fernandez De La Fuente Alfredo | Apoderado | 08/05/2015 | 18/01/2022 |
Fernandez De La Fuente Isabel | Consejero | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Fernandez Gonzalez Alfredo | Consejero | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Tojeiro Peleteiro Roberto | Consejero | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Tojeiro Peleteiro Roberto | Vicepresidente | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Tojeiro Rego Jose Manuel | Consejero | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Tojeiro Rodriguez Roberto Jose | Presidente | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Tojeiro Rodriguez Roberto Jose | Consejero | 14/09/2017 | 18/01/2022 |
Valle Ameijidez Emilio Manuel | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVAS ELECTRICAS REUNIDAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-15
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 12 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 11 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 11 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 10 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 29, S 8, H C 6824, I/A 10 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-15
- Otras modificaciones estatutarias: 29º. Retribución de los administradores.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 28, S 8, H C 6824, I/A 9 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 28, S 8, H C 6824, I/A 8 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-15