NUEVA VIVIENDA JOVEN DE MURCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Alfonso X El Sabio, 23
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social NUEVA VIVIENDA JOVEN DE MURCIA SL
CIF B73307365
Capital Social 2713000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/05/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVA VIVIENDA JOVEN DE MURCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVA VIVIENDA JOVEN DE MURCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCTORA GUIFERSOL SA | Apoderado Mancomunado | 12/11/2014 | 12/01/2021 |
Direccion General De Territorio Y Vivienda De La C | Apoderado Mancomunado | 12/11/2014 | 12/01/2021 |
GESTALMI SL | Apoderado Mancomunado | 12/11/2014 | 12/01/2021 |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Apoderado Mancomunado | 12/11/2014 | 12/01/2021 |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Liquidador | 12/01/2021 | |
Instituto De La Vivienda Y Suelo De La Region De M | Apoderado Mancomunado | 05/10/2009 | 12/01/2021 |
Instituto De La Vivienda Y Suelo De La Region De M | Apoderado Mancomunado | 18/10/2011 | 12/01/2021 |
CONSTRUCTORA GUIFERSOL SA | Presidente | 18/10/2011 | 15/01/2016 |
CONSTRUCTORA GUIFERSOL SA | Consejero | 18/10/2011 | 15/01/2016 |
Direccion General De Territorio Y Vivienda De La C | Consejero | 08/08/2014 | 15/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVA VIVIENDA JOVEN DE MURCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 111, S 8, H MU 47422, I/A 16 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 111, S 8, H MU 47422, I/A 16 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 111, S 8, H MU 47422, I/A 14 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
- AVDA GRAN VIA 23 (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 111, S 8, H MU 47422, I/A 14 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 111, S 8, H MU 47422, I/A 14 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Capital Anterior: | 1.379.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.334.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.713.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 110, S 8, H MU 47422, I/A 13 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-30
Capital Anterior: | 165.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.214.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.379.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 735,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 110, S 8, H MU 47422, I/A 12 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
Capital Anterior: | 45.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 165.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 266,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 110, S 8, H MU 47422, I/A 11 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
- C/ ANDRES BAQUERO 15 1º C (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 108, S 8, H MU 47422, I/A 10 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-30
- SE MODIFICA EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 108, S 8, H MU 47422, I/A 10 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-30