NUEVA GENERACION SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 131
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUEVA GENERACION SOLAR SL
CIF B84546886
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Solar Millennium Ag
VINCULACIONES DE NUEVA GENERACION SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVA GENERACION SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Prats Sole Jose | Liquidador | 11/06/2013 | 11/06/2013 |
Prats Sole Jose | Administrador Unico | 02/04/2012 | 11/06/2013 |
Solar Millennium Ag | Socio Unico | 25/08/2010 | 11/06/2013 |
Beltle Christian | Presidente | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
Beltle Christian | Consejero | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
Carrasco Jativa Alfredo | Consejero Delegado Mancomunado | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
Carrasco Jativa Alfredo | Consejero | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
Ezquerro Goicoechea Emilio | Consejero Delegado Mancomunado | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
Ezquerro Goicoechea Emilio | Consejero | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
Mares Salvador Ramon | Representante | 24/08/2010 | 02/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVA GENERACION SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 10 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 10 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 10 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 10 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 9 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 9 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 9 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA - NUMERO 131, 5& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 8 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22204 , F 25, S 8, H M 396291, I/A 7 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28