NUEVA BOALANES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUEVA BOALANES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUEVA BOALANES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUEVA BOALANES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon Aguado Ignacio | Consejero | 18/07/2011 | 10/01/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/08/2017 | 10/01/2019 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario | 25/05/2011 | 10/01/2019 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/07/2011 | 10/01/2019 |
Sainz De Trapaga Eguia Luis Felipe | Presidente | 02/07/2013 | 10/01/2019 |
Sainz De Trapaga Eguia Luis Felipe | Consejero | 02/07/2013 | 10/01/2019 |
Sainz De Trapaga Gonzalez Luis Felipe | Consejero | 02/07/2013 | 10/01/2019 |
Sainz De Trapaga Gonzalez Luis Felipe | Liquidador | 10/01/2019 | 10/01/2019 |
Sainz De Trapaga Gonzalez Luis Felipe | Consejero Delegado | 08/03/2010 | 10/01/2019 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 10/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUEVA BOALANES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 144, S 8, H M 442946, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 144, S 8, H M 442946, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Baja de la sociedad "NUEVA BOALANES SICAV SA" en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable por resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 13 de diciembre de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 144, S 8, H M 442946, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 144, S 8, H M 442946, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 144, S 8, H M 442946, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 144, S 8, H M 442946, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Otras modificaciones estatutarias: modificado el artículo 1 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 143, S 8, H M 442946, I/A 13 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 143, S 8, H M 442946, I/A 13 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 143, S 8, H M 442946, I/A 13 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24610 , F 143, S 8, H M 442946, I/A 13 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28