NUBICUGAT SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social NUBICUGAT SL
CIF B64353691
Capital Social 212810.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NUBICUGAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUBICUGAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISARDIO SL | Consejero | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
Marti Gali Eduardo | Liquidador | 22/01/2016 | 22/01/2016 |
Nubiola Bellido Andres | REPR.143 RRM | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
Nubiola Bellido Ricardo | REPR.143 RRM | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
OLARTE SL | Secretario | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
OLARTE SL | Consejero | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
Puertolas Nubiola Maria Teresa | Presidente | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
Puertolas Nubiola Maria Teresa | Consejero | 03/01/2012 | 22/01/2016 |
ISARDIO SL | Secretario | 03/01/2012 | |
Nubiola Bellido Raimundo | Presidente | 03/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUBICUGAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 125, S 8, H B 335507, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 125, S 8, H B 335507, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 125, S 8, H B 335507, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20.-DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 125, S 8, H B 335507, I/A 5 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Capital Anterior: | 200.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 212.810,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 125, S 8, H B 335507, I/A 5 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 124, S 8, H B 335507, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39025 , F 124, S 8, H B 335507, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08