NUBENRED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanclemente, 8
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social NUBENRED SL
CIF B99329955
Capital Social 36000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 05/03/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NUBENRED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUBENRED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marco Gracia Maria Begoña | Administrador Unico | 11/04/2014 | 24/12/2015 |
Marco Gracia Maria Begoña | Liquidador | 24/12/2015 | 24/12/2015 |
Izquierdo Ruiz Angel | Administrador Unico | 12/12/2011 | 11/04/2014 |
ACTOS BORME DE NUBENRED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 4 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 3 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-50
- C/ SANCLEMENTE 8 Esc.1& 2º C (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 206, S 8, H Z 52484, I/A 2 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 205, S 8, H Z 52484, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-50
Dirección:C/ SANTA TERESA DE JESUS 53-55 7º D (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:05/03/12
Capital:36.000,00 Euros
Objeto social:Elaboración, gestión y compraventa de hardware y software. Diseño y gestión de la publicidad. Consultarla e intermediación de profesionales relacionados con la construcción e ingeniería. Intermediación en servicios de asesoría y seguros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 205, S 8, H Z 52484, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-50