NUBEMATICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 453
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUBEMATICA SL
CIF B14965131
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 15/02/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Love Geoffey Adrian
Propietario COMMIFY IBERIA SL
VINCULACIONES DE NUBEMATICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUBEMATICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buron Laurent Jaen Yves | Secretario | 17/10/2018 | 21/08/2019 |
Buron Laurent Jaen Yves | Consejero | 17/10/2018 | 21/08/2019 |
COMMIFY IBERIA SL | Socio Unico | 11/09/2018 | 21/08/2019 |
Laurent Jean Yves Buron | Apoderado Solidario | 12/03/2019 | 21/08/2019 |
Love Geoffey Adrian | Presidente | 17/10/2018 | 21/08/2019 |
Love Geoffey Adrian | Consejero Delegado | 17/10/2018 | 21/08/2019 |
Love Geoffey Adrian | Consejero | 17/10/2018 | 21/08/2019 |
Robinson Hayden | Consejero | 17/10/2018 | 21/08/2019 |
Buron Laurent Jaen Yves | Administrador Unico | 11/09/2018 | 17/10/2018 |
Herrera Natera Francisco Clemente | Administrador Unico | 22/02/2013 | 11/09/2018 |
ACTOS BORME DE NUBEMATICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46666 , F 36, S 8, H B 527090, I/A 6 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46666 , F 35, S 8, H B 527090, I/A 5 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-08
- AV DIAGONAL, 453 BIS P.2 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46666 , F 35, S 8, H B 527090, I/A 4 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 192, S 8, H CO 33093, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-14
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 192, S 8, H CO 33093, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 192, S 8, H CO 33093, I/A 3 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 192, S 8, H CO 33093, I/A 2 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 192, S 8, H CO 33093, I/A 2 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 192, S 8, H CO 33093, I/A 2 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 191, S 8, H CO 33093, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-14