NUBE 3.0 DE IDEAS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Garcia Lorca, 24
Código Postal 40006
Municipio Segovia
Provincia Segovia
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUBE 3.0 DE IDEAS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SL
CIF B40244196
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 31/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NUBE 3.0 DE IDEAS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUBE 3.0 DE IDEAS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrego Sancho Oscar | Apoderado Solidario | 09/05/2011 | 19/01/2022 |
Rafael Ruben Escobar Redondo | Administrador Unico | 28/11/2013 | 19/01/2022 |
Rafael Ruben Escobar Redondo | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Roberto Jose Escobar Redondo | Apoderado Solidario | 09/05/2011 | 19/01/2022 |
Roberto Jose Escobar Redondo | Administrador Unico | 21/05/2013 | 28/11/2013 |
Huelmo De Pablos Jorge Liber | Administrador Unico | 09/05/2011 | 21/05/2013 |
ACTOS BORME DE NUBE 3.0 DE IDEAS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 193, S 8, H SG 5937, I/A 5 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 193, S 8, H SG 5937, I/A 5 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-40
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 193, S 8, H SG 5937, I/A 5 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 193, S 8, H SG 5937, I/A 5 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 192, S 8, H SG 5937, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 192, S 8, H SG 5937, I/A 4 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-40
- C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 24 40006 (SEGOVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 192, S 8, H SG 5937, I/A 3 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 192, S 8, H SG 5937, I/A 3 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-40
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 192, S 8, H SG 5937, I/A 3 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-40
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 192, S 8, H SG 5937, I/A 2 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-40