NUAN NOEL AGENCIA EE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 30
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NUAN NOEL AGENCIA EE SA
CIF A82887357
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Propietario DNA ENERGIA SA
VINCULACIONES DE NUAN NOEL AGENCIA EE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUAN NOEL AGENCIA EE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DNA ENERGIA SA | Administrador Unico | 14/05/2009 | 24/11/2011 |
DNA ENERGIA SA | Liquidador | 24/11/2011 | 24/11/2011 |
DNA ENERGIA SA | Socio Unico | 10/07/2009 | 24/11/2011 |
Nuñez Barranco Patiño Francisco Alberto | Representante | 14/05/2009 | 24/11/2011 |
Nuñez Barranco Patiño Francisco Alberto | Representante | 24/11/2011 | 24/11/2011 |
Patiño Alvaro Maria Del Pilar | Administrador Unico | 14/05/2009 |
ACTOS BORME DE NUAN NOEL AGENCIA EE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 119, S 8, H M 276142, I/A 11 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 119, S 8, H M 276142, I/A 11 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 119, S 8, H M 276142, I/A 11 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 119, S 8, H M 276142, I/A 11 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 119, S 8, H M 276142, I/A 10 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 118, S 8, H M 276142, I/A 9 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 118, S 8, H M 276142, I/A 9 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16268 , F 118, S 8, H M 276142, I/A 9 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-28