NT ALFA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social NT ALFA SL
CIF B38660585
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NT ALFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NT ALFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Hernandez Tomas | Administrador Unico | 25/02/2016 | 27/11/2017 |
Perez Hernandez Tomas | Liquidador | 27/11/2017 | 27/11/2017 |
Perez Wehbe Alia Ines | Administrador Unico | 27/12/2010 | 25/02/2016 |
Perez Hernandez Tomas | Administrador Solidario | 27/12/2010 | |
Wehbe Salla Nazra F | Administrador Solidario | 27/12/2010 |
ACTOS BORME DE NT ALFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 4 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 2 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 2 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 140, S 8, H TF 27584, I/A 2 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-38