NOZUMA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estrella Polar, 14
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOZUMA INVERSIONES SL
CIF B86678158
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 26/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario TELEMEDICAL SALUD SL
VINCULACIONES DE NOZUMA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOZUMA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEMEDICAL SALUD SL | Socio Unico | 16/07/2020 | 11/01/2023 |
Syrota Syrota Viktor | Liquidador | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Syrota Syrota Viktor | Administrador Unico | 16/07/2020 | 10/01/2023 |
Hernandez Garduño Carlos | Administrador Unico | 22/11/2016 | 16/07/2020 |
Borrell Botella Jorge | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 22/11/2016 |
Hernandez Garduño Carlos | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 22/11/2016 |
ACTOS BORME DE NOZUMA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 4 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 187, S 8, H M 562016, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
- 5.- La compraventa directa al por menor y la distribución de productos relacionados con el mundo del hogar y menaje, así como cualquier aparato o equipamiento médico relacionado con la salud y el descanso. 6.- La ejecución de toda clase de obras de edificación urbana e industrial por cuenta propia o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 186, S 8, H M 562016, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 186, S 8, H M 562016, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 186, S 8, H M 562016, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28