NOWSALES PERFORMANCE GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Trebol, 17
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NOWSALES PERFORMANCE GROUP SL
CIF B86916301
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 17/01/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario MARKETING TOROIDAL SL
VINCULACIONES DE NOWSALES PERFORMANCE GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOWSALES PERFORMANCE GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julvez Peris- Martin Jose-luis | Representante | 21/11/2014 | 21/04/2017 |
MARKETING TOROIDAL SL | Socio Unico | 27/01/2014 | 21/04/2017 |
OOPARTS MARKETING SL | Liquidador | 21/11/2014 | 21/04/2017 |
BEBEE PLATFORM SL | Consejero | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
Benitez Hidalgo Jose Manuel | Representante | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
Benitez Hidalgo Jose Manuel | Consejero | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
Bustillo Guzman Javier | Vicesecret. | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
Camara Rica Javier | Consejero | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
Imaz Azcarretazabal Juan | Representante | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
Imaz Azcarretazabal Juan | Vicepresidente | 26/08/2014 | 21/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOWSALES PERFORMANCE GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 69, S 8, H M 573593, I/A 5 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 68, S 8, H M 573593, I/A 4 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 68, S 8, H M 573593, I/A 4 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 68, S 8, H M 573593, I/A 4 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7.TRANSMISION DE PARTICIPACIONES.MODIFICADO. ARTICULO 14.JUNTA GENERAL.MODIFICADO. ARTICULO 16.MODIFICADO. ARTICULO 18.MODIFICADO. ARTICULO 19.MODIFICADO. ARTICULO 20.MODIFICADO. ARTICULO 21.MODIFICADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 65, S 8, H M 573593, I/A 3 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Capital Anterior: | 5.948,00 | Euros |
Aumento de capital: | 52,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 65, S 8, H M 573593, I/A 3 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Capital Anterior: | 3.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.940,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.948,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 65, S 8, H M 573593, I/A 3 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 63, S 8, H M 573593, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 63, S 8, H M 573593, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31874 , F 63, S 8, H M 573593, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28