NOVOCHEM 2000 SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcantarilla
Provincia Murcia
Razón Social NOVOCHEM 2000 SL
CIF B73026494
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NOVOCHEM 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVOCHEM 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daniele Alessandro Cardoso | Presidente | 13/12/2011 | |
Daniele Alessandro Cardoso | Consejero | 13/12/2011 | |
Fernando Monserrat Navarro | Secretario | 09/02/2011 | 13/12/2011 |
Fernando Monserrat Navarro | Consejero | 09/02/2011 | 13/12/2011 |
Fernando Monserrat Navarro | Consejero Delegado | 17/06/2011 | 13/12/2011 |
Paolo Nicola Emilio Luigi Melloni | Consejero | 20/11/2009 | 13/12/2011 |
Jesus Canovas Lopez | Consejero Delegado | 09/02/2011 | |
Jesus Canovas Lopez | Consejero | 09/02/2011 | |
Luca Destito | Consejero | 20/11/2009 |
ACTOS BORME DE NOVOCHEM 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 106, S 8, H MU 30867, I/A 35 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 106, S 8, H MU 30867, I/A 35 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 106, S 8, H MU 30867, I/A 35 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 104, S 8, H MU 30867, I/A 34 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-30
- Modifican el apartado D) del articulo 18º de los EstatutosSociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 104, S 8, H MU 30867, I/A 33 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-30
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 104, S 8, H MU 30867, I/A 33 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-30
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 104, S 8, H MU 30867, I/A 33 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-30
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 104, S 8, H MU 30867, I/A 32 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30