NOVOBINGO SA - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social NOVOBINGO SA
CIF A11202413
Órgano Administración Administrador único
Propietario Corporacion Española De Bingos Recreativos Y Juego
VINCULACIONES DE NOVOBINGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVOBINGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Casas Gustavo | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
Ballesteros Requejo Jose | Administrador Unico | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
Blanes Pascual Miguel Angel | Apoderado Solidario | 17/01/2020 | 21/02/2020 |
Blanes Pascual Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
Clavero Repulles Jose | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
Coello Carretero Rafael | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
Corporacion Española De Bingos Recreativos Y Juego | Socio Unico | 26/07/2019 | 21/02/2020 |
Galan Otero Juan Camilo | Apoderado Solidario | 17/01/2020 | 21/02/2020 |
Galan Otero Juan Camilo | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
Garcia Garcia Angel Enrique | Apoderado Mancomunado | 01/04/2019 | 21/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVOBINGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 169, S 8, H CA 7877, I/A 15 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 169, S 8, H CA 7877, I/A 15 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 169, S 8, H CA 7877, I/A 15 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 169, S 8, H CA 7877, I/A 14 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 169, S 8, H CA 7877, I/A 13 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 168, S 8, H CA 7877, I/A 12 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 167, S 8, H CA 7877, I/A 11 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-11
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 165, S 8, H CA 7877, I/A 10 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 165, S 8, H CA 7877, I/A 9 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 165, S 8, H CA 7877, I/A 9 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-11