NOVO POTENS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pino Montano, 65
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social NOVO POTENS SL
CIF B90343245
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 06/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOVO POTENS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVO POTENS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Fernandez Juan | Administrador Unico | 09/10/2019 | 12/03/2021 |
Dominguez Fernandez Juan | Liquidador Unico | 12/03/2021 | 12/03/2021 |
Gomez Portillo Manuel | Administrador Solidario | 13/04/2018 | 09/10/2019 |
Moreno Villegas Juan Carlos | Administrador Solidario | 13/04/2018 | 09/10/2019 |
Gomez Portillo Manuel | Administrador Unico | 02/11/2017 | 13/04/2018 |
ACTOS BORME DE NOVO POTENS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 4 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 3 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Retribución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 3 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 3 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 3 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
- AVDA DE PINO MONTANO 65 - C.P41015 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6446 , F 32, S 8, H SE115330, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-41