NOVO AUVI SL - EXTINGUIDA
Razón Social NOVO AUVI SL
CIF B12067559
Capital Social 81270.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOVO AUVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVO AUVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roca Gauchia Marina | Liquidador | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
Roca Gauchia Marina | Administrador Unico | 25/10/2023 | 28/08/2024 |
Gauchia Miravet Maria Soledad | Administrador Unico | 02/04/2014 | 25/10/2023 |
Gauchia Miravet Maria Soledad | Administrador Solidario | 10/11/2009 | 02/04/2014 |
Roca Gauchia Marina | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 02/04/2014 |
Roca Boquera Francisco | Administrador Solidario | 10/11/2009 | 12/07/2011 |
Roca Boquera Francisco | Administrador Unico | 10/11/2009 |
ACTOS BORME DE NOVO AUVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2337, I/A 14 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2337, I/A 14 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2337, I/A 14 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2337, I/A 14 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 85, F 136, S 8, H CS 2337, I/A 13 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 85, F 136, S 8, H CS 2337, I/A 13 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-12
- La enseñanza de formación profesional para el empleo, así como formación programada para empresas y formación privada, cuyo objetivo es el trabajar a favor de la igualdad de hombres y mujeres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 85, F 135, S 8, H CS 2337, I/A 12 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 2º de los Estatutos por cambio del objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 85, F 135, S 8, H CS 2337, I/A 12 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-12
- dispensa al administrador de la prohibicion de competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 85, F 135, S 8, H CS 2337, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: retribucion organo administración. mod. art.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 85, F 135, S 8, H CS 2337, I/A 11 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-12