NOVO AGRO INTEGRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Julian Romea, 68
Código Postal 30710
Municipio Los Alcázares
Provincia Murcia
Razón Social NOVO AGRO INTEGRAL SL
CIF B63496293
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 19/04/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOVO AGRO INTEGRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVO AGRO INTEGRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gines Domenech Martinez | Liquidador | 05/05/2015 | 05/05/2015 |
Gines Domenech Martinez | Administrador Unico | 27/03/2015 | 05/05/2015 |
Jose Manuel Parra Cano | Administrador Unico | 27/06/2013 | 27/03/2015 |
Albert Alcon Lloret | Administrador Unico | 27/06/2013 |
ACTOS BORME DE NOVO AGRO INTEGRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 4 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 4 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 4 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 4 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 3 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 3 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-30
- AVDA JULIAN ROMEA 68 (ALCAZARES (LOS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2973 , F 124, S 8, H MU 82389, I/A 2 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08