NOVIEMBRES INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOVIEMBRES INVERSIONES SICAV
Capital Social 7000056.0 Euros
Nombres Anteriores
- BARGAS INVERSIONES FINANCERAS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NOVIEMBRES INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVIEMBRES INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 26/11/2009 | 11/02/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 02/09/2015 | 11/02/2022 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 01/09/2010 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Dolores -maria | Secretario | 02/11/2017 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Dolores -maria | Consejero | 02/11/2017 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Francisco Manuel | Consejero | 09/02/2012 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Francisco Manuel | Apoderado | 29/02/2012 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Francisco Manuel | Presidente | 14/05/2012 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Luis Manuel | Presidente | 09/02/2012 | 11/02/2022 |
Delgado Rodriguez Maria Eugenia | Consejero | 02/11/2017 | 11/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVIEMBRES INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 33 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 33 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 33 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 33 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 33 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 32 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 121, S 8, H M 229687, I/A 31 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 120, S 8, H M 229687, I/A 30 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 120, S 8, H M 229687, I/A 30 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 120, S 8, H M 229687, I/A 30 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28