NOVETATS GLORIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social NOVETATS GLORIA SL
CIF B64497662
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/03/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE NOVETATS GLORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVETATS GLORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Val Sarri Gemma | Administrador Solidario | 05/10/2009 | 14/09/2021 |
De Val Sarri Gemma | Liquidador | 14/09/2021 | 14/09/2021 |
De Val Sarri Gloria | Administrador Solidario | 05/10/2009 | 14/09/2021 |
De Val Barberan Jose | Administrador Solidario | 05/10/2009 | |
Sarri Arasa Maria Gloria | Administrador Solidario | 05/10/2009 |
ACTOS BORME DE NOVETATS GLORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39546 , F 25, S 8, H B 349842, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39546 , F 25, S 8, H B 349842, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39546 , F 25, S 8, H B 349842, I/A 3 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39546 , F 25, S 8, H B 349842, I/A 2 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39546 , F 25, S 8, H B 349842, I/A 2 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08