NOVES OPORTUNITATS D INVERSIO I SERVEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jonqueres, 16
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOVES OPORTUNITATS D INVERSIO I SERVEIS SL
CIF B63882955
Capital Social 48762.0 Euros
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/06/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOVES OPORTUNITATS D INVERSIO I SERVEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVES OPORTUNITATS D INVERSIO I SERVEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITIA INTERNATIONAL SLP | Administrador Concursal | 02/05/2018 | 07/07/2021 |
Guerra Vidiella Luis Esteban | REP.ADM.CONC | 02/05/2018 | 07/07/2021 |
Mas Martin David Gabriel | Apoderado | 09/11/2012 | 07/07/2021 |
Muxach Gonzalez Cristina | Apoderado Solidario | 10/11/2015 | 07/07/2021 |
Cirera Abadal Jose Maria | Administrador Unico | 25/05/2011 | 02/05/2018 |
Muriel Salvador Enrique | Administrador Unico | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE NOVES OPORTUNITATS D INVERSIO I SERVEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 110, S 8, H B 308833, I/A 9 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 243/2018, AUTO FIRME DE FECHA 28/05/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 110, S 8, H B 308833, I/A 9 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 110, S 8, H B 308833, I/A 9 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 243/2018, AUTO FIRME DE FECHA 14/12/2018, POR LA QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA SECCION SEXTA DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 109, S 8, H B 308833, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 243/2018, AUTO FIRME DE FECHA 25/10/2018, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 108, S 8, H B 308833, I/A 7 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 107, S 8, H B 308833, I/A 6 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 243/2018, AUTO FIRME DE FECHA 06/04/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 107, S 8, H B 308833, I/A 6 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 107, S 8, H B 308833, I/A 6 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 107, S 8, H B 308833, I/A 6 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37694 , F 107, S 8, H B 308833, I/A 5 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08