NOVENTIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Dirección social AVDA JARDIN BOTANICO 1345 - PARQUE TECNOLOGICO DE
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social NOVENTIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
CIF B52514684
Capital Social 115000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 07/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ALN DISTRIBUCION DE TIENDAS SL
Propietario ALN DISTRIBUCION DE TIENDAS SL
VINCULACIONES DE NOVENTIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVENTIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALN DISTRIBUCION DE TIENDAS SL | Socio Unico | 08/04/2015 | 13/06/2017 |
ALN DISTRIBUCION DE TIENDAS SL | Administrador Unico | 08/04/2015 | 13/06/2017 |
OZIRE MARKETING & CUSTOMER SERVICES SL | Socio Unico | 19/02/2014 | 08/04/2015 |
OZIRE MARKETING & CUSTOMER SERVICES SL | Administrador Unico | 12/08/2014 | 08/04/2015 |
Alvarez Sanchez Jose Ignacio | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 12/08/2014 |
OZIRE MARKETING & CUSTOMER SERVICES SL | Administrador Solidario | 19/02/2014 | 12/08/2014 |
ACTOS BORME DE NOVENTIA BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 3 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-33
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 112.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 115.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 3 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 59, S 8, H AS 46338, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 54, S 8, H AS 46338, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 54, S 8, H AS 46338, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-33