NOVASOL RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tinte, 35
Código Postal 02002
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOVASOL RENOVABLES SL
CIF B02522357
Capital Social 22300.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 02/12/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE NOVASOL RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVASOL RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escribano Molinero Maria Pilar | Administrador Mancomunado | 07/12/2011 | 28/01/2016 |
Garcia Martinez Fernando | Liquidador | 28/01/2016 | 28/01/2016 |
Garcia Pardo Maria Victoria | Administrador Mancomunado | 07/12/2011 | 28/01/2016 |
ACTOS BORME DE NOVASOL RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 208, S 8, H AB 22373, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 208, S 8, H AB 22373, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 208, S 8, H AB 22373, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-02
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 913, L 677, F 208, S 8, H AB 22373, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-02
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 619,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 132, S 8, H AB 22373, I/A 2 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 131, S 8, H AB 22373, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-02
Dirección:C/ TINTE 35 ENTREPL DR (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:02/12/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La promoción, construcción, compraventa y explotación de todo tipo de centrales productoras de energías renovables eólicas, fotovoltáicas o de cualquier otro tipo de energía alternativa, así como de viviendas tanto libres, como sometidas a algún régimen de protección, de locales comerciales, naves i
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912, L 676, F 131, S 8, H AB 22373, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-02