NOVAIR MTA SA - EXTINGUIDA
Razón Social NOVAIR MTA SA
CIF A58633827
Página Web www.novair-mta.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DUEÑAS AUDITORS & ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE NOVAIR MTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVAIR MTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2 AUDITORIA I ANALISI D'EMPRESES SLP | Auditor | 20/08/2010 | 06/08/2024 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 28/07/2009 | 06/08/2024 |
Bruno Jean Etienne | Presidente | 23/08/2023 | 06/08/2024 |
Bruno Jean Etienne | Consejero | 23/08/2023 | 06/08/2024 |
DUEÑAS AUDITORS & ASSOCIATS SL | Auditor | 08/03/2011 | 06/08/2024 |
Marco Motton | Consejero | 11/02/2020 | 06/08/2024 |
Marco Motton | Consejero | 23/08/2023 | 06/08/2024 |
Martin Pastor Jose Maria | Secretario | 06/08/2018 | 06/08/2024 |
Martin Pastor Jose Maria | Consejero | 06/08/2018 | 06/08/2024 |
Martin Pastor Jose Maria | Apoderado Solidario | 11/12/2018 | 06/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVAIR MTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 33 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 233.2 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL QUEDA EXTINGUIDA LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA Y CANCELADOS SUS ASIENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 33 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 33 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-08
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 32 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: TRANE TECHNOLOGIES EUROPEAN HOLDING COMPANY B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 31 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 30 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 64106, I/A 30 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-08
- Sociedades absorbidas: INGETERMIA ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 178, S 8, H B 64106, I/A 29 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 177, S 8, H B 64106, I/A 28 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33846 , F 176, S 8, H B 64106, I/A 27 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08