NOVAFILLOLA SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social NOVAFILLOLA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE NOVAFILLOLA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVAFILLOLA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 29/08/2017 | 29/12/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 14/10/2014 | 29/12/2022 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 14/10/2014 | 29/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2020 | 29/12/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 14/02/2012 | 29/12/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 05/09/2017 | 29/12/2022 |
Puig Perez De Guzman Mercedes | Presidente | 13/05/2009 | 29/12/2022 |
Puig Perez De Guzman Mercedes | Consejero | 13/05/2009 | 29/12/2022 |
Puig Perez De Guzman Mercedes | Liquidador | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Zorrilla De Lequerica Puig Alfonso Felix | Secretario | 10/09/2021 | 29/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVAFILLOLA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 33 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 33 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 33 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 33 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 33 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 32 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 34, S 8, H M 274999, I/A 32 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 33, S 8, H M 274999, I/A 31 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 33, S 8, H M 274999, I/A 30 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31446 , F 33, S 8, H M 274999, I/A 29 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-28