NOVA PROBET VILASSAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Veneçuela, 105
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOVA PROBET VILASSAR SL
CIF B63475578
Capital Social 145800.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 31/03/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NOVA PROBET 2000 SA
VINCULACIONES DE NOVA PROBET VILASSAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVA PROBET VILASSAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA PROBET 2000 SA | Administrador Unico | 17/05/2012 | 18/05/2015 |
Sans Santin Jose Maria | REPR.143 RRM | 17/05/2012 | 18/05/2015 |
De Moragas Ballus Joaquin | Secretario | 17/05/2012 | |
De Moragas Ballus Joaquin | Consejero Delegado Mancomunado | 17/05/2012 | |
De Moragas Ballus Joaquin | Consejero | 17/05/2012 | |
De Moragas Ballus Joaquin | Consejero Delegado | 17/05/2012 | |
Sans Sans David | Consejero Delegado Mancomunado | 17/05/2012 | |
Sans Sans David | Consejero | 17/05/2012 | |
Sans Sans David | Consejero Delegado | 17/05/2012 | |
Sans Santin Jose Maria | Presidente | 17/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NOVA PROBET VILASSAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 36, S 8, H B 291709, I/A 6 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1080/2014, AUTO FIRME DE FECHA 22/12/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 36, S 8, H B 291709, I/A 6 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
- CL VENECUELA,105, 1-A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 36, S 8, H B 291709, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-08
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 85.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 145.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 142,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 35, S 8, H B 291709, I/A 4 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 35, S 8, H B 291709, I/A 4 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 35, S 8, H B 291709, I/A 4 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
- CL TANGER Num.98 P.8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 35, S 8, H B 291709, I/A 3 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08