NOVA COMUNICACION CORPORATIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duran Loriga, 9
Código Postal 15003
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOVA COMUNICACION CORPORATIVA SL
CIF B70188040
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 12/11/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diaz-rincon Tiessen Maria
VINCULACIONES DE NOVA COMUNICACION CORPORATIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOVA COMUNICACION CORPORATIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz-rincon Tiessen Maria | Administrador Unico | 18/05/2009 | 31/05/2010 |
Diaz-rincon Tiessen Maria | Socio Unico | 18/05/2009 | 31/05/2010 |
Diaz-rincon Tiessen Maria | Liquidador | 31/05/2010 | 31/05/2010 |
Diaz-rincon Tiessen Maria | Administrador Solidario | 08/01/2009 | 18/05/2009 |
Echenique Huarte Joaquin Maria | Administrador Solidario | 08/01/2009 | 18/05/2009 |
ACTOS BORME DE NOVA COMUNICACION CORPORATIVA SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 3 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 153, S 8, H C 44777, I/A 2 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-15