NOU-RISC CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Razón Social NOU-RISC CONSULTING SL
CIF B43737717
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 22/11/2003
Nombres Anteriores
- LITTEX 2003 SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SEGURNOU CORREDURIA D'ASSEGURANCES SL
VINCULACIONES DE NOU-RISC CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOU-RISC CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Gilavert Santi | Administrador Unico | 29/10/2013 | 10/04/2024 |
Marin Martinez Encarnacion | Administrador Mancomunado | 28/09/2022 | 10/04/2024 |
Marin Martinez Encarnacion | Liquidador | 10/04/2024 | 10/04/2024 |
SEGURNOU CORREDURIA D'ASSEGURANCES SL | Socio Unico | 01/02/2024 | 10/04/2024 |
Simo Olive Emilio | Administrador Mancomunado | 28/09/2022 | 10/04/2024 |
Casado Gilavert Santiago Ramon | Administrador Unico | 28/09/2022 | |
Casado Gilavert Santiago Ramon | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 29/10/2013 |
Sancho Gaucher Bruno | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 29/10/2013 |
Llunart Ventura Eva Maria | Administrador Unico | 20/03/2009 |
ACTOS BORME DE NOU-RISC CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 23, S 8, H T 27580, I/A 6 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 23, S 8, H T 27580, I/A 6 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 23, S 8, H T 27580, I/A 6 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 23, S 8, H T 27580, I/A 6 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 23, S 8, H T 27580, I/A 5 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 22, S 8, H T 27580, I/A 4 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 22, S 8, H T 27580, I/A 4 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 22, S 8, H T 27580, I/A 4 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 22, S 8, H T 27580, I/A 3 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1919 , F 22, S 8, H T 27580, I/A 3 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-43