NOU FUTUR ESPORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ganduxer, 47
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOU FUTUR ESPORTS SL
CIF B66203415
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOU FUTUR ESPORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOU FUTUR ESPORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caralt Barba Pau | Administrador Unico | 15/07/2015 | 31/07/2020 |
Caralt Barba Pau | Liquidador | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
Caralt Barba Pau | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 15/07/2015 |
Hosta Rovira Xavier | Administrador Solidario | 18/02/2014 | 15/07/2015 |
ACTOS BORME DE NOU FUTUR ESPORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
- AMPLIAR A: COMPRAVENTA ARTICULOS DE ROPA Y CALZADO TANTO AL POR MAYOR COMO MENOR,ASI COMO SU ALISADO Y ESTAMPACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
- CL GANDUXER Num.47 P.SA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 189, S 8, H B 448667, I/A 2 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 188, S 8, H B 448667, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Dirección:CL SANTJOANISTES Num.20 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSULTORIA,INTERMEDIACION,ORGANIZACION,DESARROLLO,GESTION,EXPLOTACION Y FORMACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES FISICO-LUDICO-RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN GENERAL,GESTION DIRECTA EN SUS INSTALACIONES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44174 , F 188, S 8, H B 448667, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08