NOU FERVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciutat D'Asuncion, 30
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social NOU FERVI SL
CIF B64722648
Capital Social 1025000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 22/11/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NOU FERVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOU FERVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arocas Rosell Eva | REP.ADM.CONC | 13/06/2014 | 07/04/2016 |
FU LIN | Apoderado | 14/07/2009 | 07/04/2016 |
LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES SL | Administrador Concursal | 13/06/2014 | 07/04/2016 |
Peimu Zhao | Liquidador | 24/08/2012 | 07/04/2016 |
Qingyun Zhou | Apoderado | 14/07/2009 | 07/04/2016 |
Peimu Zhao | Administrador Unico | 07/12/2011 | 24/08/2012 |
BINGZHI WANG | Administrador Unico | 16/11/2010 | 07/12/2011 |
Qingliang Zhou | Administrador Unico | 14/07/2009 | 16/11/2010 |
Aifeng Chen | Administrador Unico | 30/03/2009 | 14/07/2009 |
Weifen Wang | Administrador Unico | 30/03/2009 |
ACTOS BORME DE NOU FERVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 87, S 8, H B 359575, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO NECESARIO 610/2013, AUTO FIRME DE FECHA 14/01/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 87, S 8, H B 359575, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 87, S 8, H B 359575, I/A 13 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO NECESARIO 610/2013, AUTO FIRME DE FECHA 28/03/2014, DECLARACION DE CONCURSO NECESARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 86, S 8, H B 359575, I/A 12 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 86, S 8, H B 359575, I/A 12 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 86, S 8, H B 359575, I/A 11 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 86, S 8, H B 359575, I/A 11 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 86, S 8, H B 359575, I/A 11 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 875.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.025.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 583,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 84, S 8, H B 359575, I/A 10 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:PEIMU ZHAO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 84, S 8, H B 359575, I/A 9 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08