NOSYBE CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Abrego, 31
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOSYBE CONSULTING SL
CIF B85581981
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 02/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Duran San Roman Cristina
VINCULACIONES DE NOSYBE CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOSYBE CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duran Romero Gustavo | Administrador Unico | 10/02/2011 | 19/02/2021 |
Duran Romero Gustavo | Liquidador | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
Duran San Roman Cristina | Socio Unico | 18/12/2008 | 19/02/2021 |
Duran San Roman Cristina | Administrador Unico | 18/12/2008 | 10/02/2011 |
ACTOS BORME DE NOSYBE CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 63, S 8, H M 473387, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 63, S 8, H M 473387, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 63, S 8, H M 473387, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 63, S 8, H M 473387, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
- C/ ABREGO 31 4º A (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 62, S 8, H M 473387, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 62, S 8, H M 473387, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 62, S 8, H M 473387, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-10-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26273 , F 60, S 8, H M 473387, I/A 1 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28