NOSTRALMA TRADING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuencarral, 132
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social NOSTRALMA TRADING SL
CIF B84333863
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/05/2005
VINCULACIONES DE NOSTRALMA TRADING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOSTRALMA TRADING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid Camacho Maria-aurora Del Pilar Esperanza | Apoderado | 06/03/2013 | 08/06/2021 |
Herter Miguel Angel | Liquidador Mancomunado | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
Herter Miguel Angel | Administrador Solidario | 08/06/2021 | |
Jimenez Gutierrez Pedro | Apoderado | 06/03/2013 | 08/06/2021 |
Orient Borbujo Alfredo | Administrador Solidario | 08/06/2021 | |
Orient Borbujo Alfredo | Liquidador Mancomunado | 08/06/2021 | 08/06/2021 |
ACTOS BORME DE NOSTRALMA TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21383 , F 12, S 8, H M 380104, I/A 3 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21383 , F 12, S 8, H M 380104, I/A 3 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21383 , F 12, S 8, H M 380104, I/A 3 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21383 , F 12, S 8, H M 380104, I/A 3 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21383 , F 11, S 8, H M 380104, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28