NORTON CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Provençals, 39
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORTON CENTER SL
CIF B64108152
Capital Social 5000000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Julian Cabanillas Moreno
Propietario ESTUIMMO SA
VINCULACIONES DE NORTON CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORTON CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRITERIA CAIXA SA | Apoderado | 05/11/2010 | 13/07/2012 |
ESTUIMMO SA | Socio Unico | 13/10/2009 | 13/07/2012 |
Fernandez Simon Angel | Presidente | 31/08/2009 | 13/07/2012 |
GESTARNAL 1 SA | Apoderado | 31/05/2012 | 13/07/2012 |
INMO CRITERIA CAIXA SA | Apoderado | 22/03/2012 | 13/07/2012 |
Julian Cabanillas Moreno | Administrador Unico | 19/05/2011 | 13/07/2012 |
Orts Garcia Josep Lluis | Consejero | 31/08/2009 | 13/07/2012 |
Perez Fernandez Luis | Vicepresidente | 31/08/2009 | 13/07/2012 |
Recio Romaguera Jose | Secretario | 31/08/2009 | 13/07/2012 |
Recio Romaguera Jose | Consejero | 31/08/2009 | 13/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NORTON CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39133 , F 117, S 8, H B 320513, I/A 17 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39133 , F 117, S 8, H B 320513, I/A 16 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
- CL PROVENCALS Num.39 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39133 , F 117, S 8, H B 320513, I/A 15 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 59, S 8, H GI 49223, I/A 14 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 59, S 8, H GI 49223, I/A 13 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 59, S 8, H GI 49223, I/A 13 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 58, S 8, H GI 49223, I/A 12 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2748 , F 58, S 8, H GI 49223, I/A 11 (14/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-17